信息來源:廈門市電視藝術(shù)家協(xié)會 時間:2022年08月03日
廈門市電視藝術(shù)家協(xié)會(簡稱廈門市視協(xié))成立于2014年7月,成立時會員85人,前身為廈門市影視藝術(shù)家協(xié)會,自2014年起,開始獨立吸納全市體制內(nèi)外的專業(yè)和業(yè)余電視藝術(shù)家會員,是廈門市文聯(lián)和福建省電視藝術(shù)家協(xié)會的團體會員,各項業(yè)務(wù)受其指導(dǎo)。目前協(xié)會共有會員134人,其中省級會員34人,國家級會員3人。
廈門市視協(xié)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實黨的十九大關(guān)于社會主義文藝工作的重要部署,始終堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向,牢牢把握社會主義文藝工作的正確方向。協(xié)會自成立以來,圍繞重大時間節(jié)點統(tǒng)籌謀劃,充分運用區(qū)域優(yōu)勢,精心策劃制作、陸續(xù)推出一系列反映中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和閩臺特色文化的綜藝晚會、影視劇、季播節(jié)目、大型活動,創(chuàng)作了一批弘揚改革創(chuàng)新精神、弘揚社會主義核心價值觀、推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展的優(yōu)秀文藝作品。
歷屆主席團成員名單:
第一屆廈門市影視家協(xié)會主席團成員名單(1988年9月-1996年11月)
主 席:謝清華
副主席:鄧鴻旺 洪永宏 王運輝
秘書長:劉維惠
第二屆廈門市影視家協(xié)會主席團成員名單(1996年11月-2003年 5 月)
主 席:吳龍海
副主席:張魯閩 陳志銘
秘書長:林幸三
第三屆廈門市影視家協(xié)會主席團成員名單(2003年 5 月-2014年7月)
主 席:張魯閩
副主席:葉春林 鄒振東
秘書長:曾雪濤
第四屆廈門市電視藝術(shù)家協(xié)會主席團成員名單(2014年7月-2021年7月)
主 席:鄒振東(2014年7月-2017年2月)
陳桂林(2017年2月-2021年7月)
副主席:王格勝 呂祖松 郭肖華 蔡文雄 張艾弓
秘書長:沈 靜(2014年7月-2017年2月)
曾育婷(2017年2月-2018年9月)
鄭 紅(2018年9月-2021年7月)
第五屆廈門市電視藝術(shù)家協(xié)會主席團成員名單(2021年7月起)
主 席:許衛(wèi)紅
副主席:呂祖松 張艾弓 吳木坤 郭肖華 詹朝暉 蔡文雄
秘書長:林明山
本網(wǎng)站由 廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 版權(quán)所有 郵 編:361005
本網(wǎng)站由廈門網(wǎng)制作 閩ICP備:16016276號-1 閩公網(wǎng)安備 35020302002011號