信息來源: 時(shí)間:2023年07月10日
【主席團(tuán)成員】
第一屆
第一任主席:陳弘(2006年5月--2012年5月)
第二任主席:熊慶海(2012年5月--2014年1月)
副主席:姚金洪、陸建英
秘書長(zhǎng):林松茂
第二屆
主 席:熊慶海(2014年1月--2015年6月)
副主席:程素芳(2017年7月)、鈕紅亮、林松茂、章國(guó)炎(2014年1月--2017年3月)、黃達(dá)綏
秘書長(zhǎng):劉建新
第三屆
主 席:程素芳(2019年12月--2020年7月)、陳意安(2020年7月--)
副主席:鈕紅亮、陳樹云、張德君(2019年12月--2020年3月)、黃達(dá)綏、陳原來
秘書長(zhǎng):劉建新(退休)
本網(wǎng)站由 廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 版權(quán)所有 郵 編:361005
本網(wǎng)站由廈門網(wǎng)制作 閩ICP備:16016276號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35020302002011號(hào)