信息來源: 時間:2023年07月10日
【歷屆委員會主席團(tuán)名單】
第一屆(1959年)
主 席:宋川玉
副主席:(名單缺)
秘書長:(名單缺)
第二屆(1992年5月)
主 席:黃鳴洲(1992年5月至1993年3月)
呂金山(1993年3月至2003年9月)
王建多(2003年9月至2005年4月)
陳國棟(2006年2月至2007年10月)
副主席:(名單缺)
秘書長:李黎明(1992年5月至1994年8月)
李春生(1994年8月至2003年3月)
張榮森(2003年3月至2007年10月)
第三屆(2007年10月23日)
主 席:陳國棟(2007年10月至2011年7月)
何 璽(2011年7月至2012年9月)
副主席:陳美玲、葉紅旗、邵金寬
秘書長:張榮森(2007年10月至2009年7月)
王志剛(2011年7月)
第四屆(2012年9月16日)
主 席:陳美玲
副主席:葉紅旗、邵金寬
秘書長:王志剛(2012年9月至2016年7月)
方翊 (2016年7月至2017年11月)
第五屆(2017年11月25日)
主 席:陳美玲(2019年增選吳永紅為主席,2021年增選吳劍鋒為主席)
副主席:余新春、柯淑嫻、方翊(2021年增選王健、王洪喜為副主席)
秘書長:方翊(兼)(2019年增選王洪喜為秘書長,2022年增選何慧瑩為秘書長)
本網(wǎng)站由 廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 版權(quán)所有 郵 編:361005
本網(wǎng)站由廈門網(wǎng)制作 閩ICP備:16016276號-1 閩公網(wǎng)安備 35020302002011號